Börsiteade
Starman
Kategooria
Muu oluline informatsioon
Manused
Kuupäev
12.03.2009 16:45:30
Pealkiri
ÜHINEMISLEPING BALTIC MOONTECH INVESTMENTS HOLDING ASiga
Teade
ÜHINEMISLEPING BALTIC MOONTECH INVESTMENTS HOLDING ASiga AS Starman teatab käesolevaga, et ta on sõlminud ühinemislepingu oma põhiaktsionäri Baltic Moontech Investments Holding ASiga (edaspidi: „Moontech”). Ühinemisleping jõustub pärast seda, kui selle on heaks kiitnud ASi Starman ja Moontechi aktsionäride üldkoosolekud. Moontech (registrikood 11428391; aadress: Suur-Karja 3 / Sauna 2, 10140 Tallinn) on valdusettevõtja, mille tegevus piirdub ASi Starman aktsiate omamisega. Ühinemise tulemusena lõpetab Moontech tegevuse ning selle aktsiad asendatakse ASi Starman aktsiatega ühinemislepingus sätestatud tingimuste kohaselt. Moontechi praegused aktsionärid omandavad ühinemise tulemusena ASis Starman järgmise osaluse: OÜ Com Holding omandab 2 733 417, OÜ Polaris Invest 1 480 275 ja Xalto CDO II B.V. 8 839 878 ASi Starman aktsiat. Ühinemise käigus ei tehta juurdemakseid. Ühinemist ja selle läbiviimise meetodit põhjendatakse õiguslikult ja majanduslikult käesolevale teatele lisatud ühinemisaruandes. Ühinemine on tehing seotud isikuga Nasdaq OMX Tallinna reeglistiku tähenduses. ASi Starman juhatuse liikme Peeter Kerni ja nõukogu liikme Indrek Kuivalliku kontrolli all olevad äriühingud (vastavalt OÜ Com Holding ja OÜ Polaris Invest), mis on hetkel Moontechi aktsionärid, omandavad ühinemise tulemusena otsese osaluse ASis Starman. Moontech asutati ja kanti Eesti äriregistrisse 28. septembril 2007 ning seetõttu ei ole võimalik esitada selle viimase kolme aasta majandustulemusi; samuti ei ole võimalik esitada Moontechi viimase kolme aasta auditeeritud majandusaasta aruandeid. 31. detsembri 2008. aasta seisuga ei olnud Moontechil käivet, sest tegu on vaid valdusettevõtjaga, millele puudub eraldiseisev majandustegevus. Moontechi aktsiakapital on hetkel 999 990 Eesti krooni. Moontechi aktsionärid on Xalto CDO II B.V. (66,72%), OÜ Com Holding (21,59%) ja OÜ Polaris Invest (11,69%). Hetkel ei ole käimas ühtegi Moontechiga seotud kohtu- ega vahekohtumenetlust, mis võiks oluliselt mõjutada Moontechi või ühinemise tulemusena tekkiva ühingu majandustegevust. Moontech ja AS Starman on omavahel teinud ühe tehingu. 23. detsembril 2008 sõlmisid Moontech ja AS Starman laenulepingu, mille kohaselt Moontech andis ASile Starman laenu kogusummas 1,8 miljonit eurot intressimääraga 8,5% aastas. Ülalkirjeldatud laenulepingu kohaselt antud laenu tagasimaksetähtaeg on 3 (kolm) aastat alates laenusumma ülekandmisest ASile Starman. Moontechi nõukogu liikmed on: Krisztina Havas (sündinud 10. mail 1964), Tamas Szalai (sündinud 15. juunil 1967) ja John Frederick Martin (sündinud 24. veebruaril 1953). Moontechi ainus juhatuse liige on Ursula Laido (isikukood 48209260331). 5. märtsil 2009 otsustas Nasdaq OMX Tallinn ASi juhatus vabastada ASi Starman kohustusest avaldada ühinemisprospekt, sest on alust arvata, et ühinemine ei mõjuta oluliselt ASi Starman noteeritud aktsiate hinda. Henri Treude Turundusdirektor AS Starman E-post: henri.treude@starman.ee Tel: 6779 977
Pealkiri
SMN: MERGER AGREEMENT WITH BALTIC MOONTECH INVESTMENTS HOLDING AS
Teade
MERGER AGREEMENT WITH BALTIC MOONTECH INVESTMENTS HOLDING AS AS Starman hereby announces that it has concluded a merger agreement with its majority shareholder Baltic Moontech Investments Holding AS (hereinafter: “Moontech”). The merger agreement will enter into force after the approval thereof by the general meetings of shareholders of AS Starman and Moontech. Moontech (reg. code 11428391; address: Suur-Karja 3 / Sauna 2, 10140 Tallinn) is a holding company. Its activities are limited to holding the shares of AS Starman. Moontech will be dissolved as a result of the merger and its shares will be replaced by the shares of AS Starman on the conditions set forth in the merger agreement. Current shareholders of Moontech will, as a result of the merger, receive the following holdings in AS Starman: OÜ Com Holding shall receive 2,733,417 shares, OÜ Polaris Invest shall receive 1,480,275 shares and Xalto CDO II B.V. shall receive 8,839,878 shares of AS Starman. No additional payments will be made in the course of the merger. Economic and legal justification of the merger and the reasons for the choice of the manner of the merger are stipulated in the merger report appended to this notice. The merger is a transaction with a related person in the meaning of Nasdaq OMX Tallinn rules. The companies controlled by the member of the management board of AS Starman Peeter Kern (OÜ Com Holding) and the member of the supervisory board of AS Starman Indrek Kuivallik (OÜ Polaris Invest), currently the shareholders of Moontech, will, as a result of the merger, acquire direct holdings in AS Starman. Moontech was incorporated and registered in the Estonian Commercial Register as at 28 September 2007 and therefore it is impossible to indicate the latter's financial data for the last three financial years; nor is it possible to provide audited annual reports of Moontech for the last three financial years. As at 31 December 2008, Moontech had no turnover as it is merely a holding company with no economic activity of its own. The current share capital of Moontech is 999 990 EEK. The shareholders of Moontech are Xalto CDO II B.V. (66,72%), OÜ Com Holding (21,59%) and OÜ Polaris Invest (11,69%). There are no court or arbitration proceedings involving Moontech, which may have a significant effect on the business activity of Moontech or the merged entity. There has been one transaction executed between Moontech and AS Starman. Namely, on 23 December 2008, Moontech and AS Starman executed a loan agreement according to which Moontech provided AS Starman a loan in the total amount of 1.8 million euros with the interest rate of 8.5% per annum. The final repayment date of the loan provided under the loan agreement described above is 3 (three) years as from the date of transfer of the loan amount to AS Starman. The members of the supervisory board of Moontech are: Krisztina Havas (born 10.05.1964), Tamas Szalai (born 15.06.1967) and John Frederick Martin (born 24.02.1953). The sole member of the management board of Moontech is Ursula Laido (personal ID code 48209260331). On 5 March 2009, the Board of Nasdaq OMX Tallinn AS resolved to exempt AS Starman from the obligation to publish the merger prospectus, since there is reason to believe that the merger will not have a significant effect on the price of the listed shares of AS Starman. Henri Treude Marketing Director AS Starman E-mail: henri.treude@starman.ee Tel: 6779 977