Market announcement
AS MERKO EHITUS
Category
Other corporate action
Attachments
Date
30.04.2024 16:00:00
Title
Muudatused kontserni Läti tütarettevõtete juhtimises
Message
ASi Merko Ehitus juhatus otsustas nimetada kolmeaastaseks perioodiks kontserni Läti tütarettevõtete juhiks Egija Smila, volituse tähtaja algusega 1. mai 2024. Senise kontserni Läti tütarettevõtete juhi Andris Bishmeistarsi ametiaeg lõppes 31. märtsil 2024 seoses tema lahkumisega kontsernist. Ivo Volkov Juhatuse esimees AS Merko Ehitus Telefon: +372 650 1250 E-post: ivo.volkov@merko.ee (mailto:%20ivo.volkov@merko.ee) AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/)) kontserni ettevõtted arendavad kinnisvara ning ehitavad hooneid ja infrastruktuuri. Loome paremat elukeskkonda ja ehitame tulevikku. Tegutseme Eestis, Lätis, Leedus ja Norras. 2023. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 635 inimesele ning ettevõtte 2023. aasta müügitulu oli 466 miljonit eurot.
Title
Changes in the management of groups’ Latvian subsidiaries
Message
The board of AS Merko Ehitus decided to appoint Egija Smila as the country head for the group's Latvian subsidiaries for a period of three years, with the term of authority beginning on 1 May 2024. The term of office of Andris Bishmeistars, the previous country head of the group's Latvian subsidiaries, ended on 31 March 2024 due to his resigning from the group. Ivo Volkov Chairman of the Management Board AS Merko Ehitus Phone: +372 650 1250 E-mail: ivo.volkov@merko.ee (mailto:%20ivo.volkov@merko.ee) AS Merko Ehitus (group.merko.ee (https://group.merko.ee/en/)) group companies develop real estate and construct buildings and infrastructure. We create a better living environment and build the future. We operate in Estonia, Latvia, Lithuania and Norway. As at the end of 2023, the group employed 635 people, and the group's revenue for 2023 was EUR 466 million.